为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!
分享 首 页 个人中心 意见反馈 帮助中心

小学四年级口算

2017-09-28 9 侵权/举报
用APP查看

小学四年级口算

四年级口算

1)40×80 = 2)160×5= 3)4×250= 4)0×518= 5)10×76= 6)36×10= 7)15×6= 8)24×3= 9)5×18= 10)26×4= 11)7×15= 12)32×30=

13)40×15= 14)60×12= 15)23×30= 16)30×50= 17)5×700= 18)15×5= 19)23×3= 20)12×2×5= 21)16×5=

22)27×3= 23)30×23= 24)12×8= 25) 450×20= 26)120×60 = 27)20×360= 28)680×40= 29)4×2500= 30)5×1280= 31)400×14= 32)160×60= 33)20×420= 34)29×300= 35)6×1300= 36)1300×50= 37)200×48= 38)180×500= 39)200×160= 40)300×330= 41)3×1400= 42)140×300=

43)5×490= 44)760×20= 45)370×200= 46)15×10= 47)12×11= 48)160×30= 49)220×40= 50)104×5=

1、120×2=240 2、 270×30=8100 3、 32×6=192

4、 13×6=78 5、280×3=840 6、350×2=700

7、50×11=550 8、250×6= 1500 9、15×5=75

10、.45+15×6= 135 11、30×3+8=98 12、70+(100-10×5)=120 13、40×20= 800 14、90×2= 180 15、16×6= 96 16、300×6= 1800 17、30×20= 600 18、40-5×7= 5 19、75-11×5= 20 20、25×16= 400 21、120×25= 3000 22、.36×11= 396 23、200+33×3= 299 24、.12×50= 600 25、25×8= 200 26、33×11=363 27、20×8×5= 800 28、600-3×200=0 29、160×6= 800 30、4×250= 1000

31、75+11×5=130 32、25×16= 400 33、120×25= 3000 34、200-33×3= 101 35、12×50= 600 36、25×8= 200 37、23×11= 253 38、20×8×5= 800 39、600-3×200=0 40、160×5= 800 41、4×250= 1000 42、30×3+8=98 43、

70+(100+10×5)=220 44、40×20= 800 45、90×2= 180 46、16×6= 96 47、300×6= 1800 48、30×20= 600 49、40-5×7= 5 50、(75-11)×5= 320

96?24= 40?20= 40×30= 37,26= 76,39= 605,59=

30×23= 12×8= 27,32=

27= 4500×20= 73,15 = 48,

120×600 = 200×360= 6800×400=

280,270= 4×2500= 6000?40=

5×1280= 310,70= 400×14=

470,180= 1000?25= 160×600= 20×420= 290×300= 8100?300=

7600?200= 7600?400= 680,270=

980?14= 4200?30= 6×1300= 1300×50= 200×48= 930,660=

530,280= 9200?400= 840?21= 180×500= 8000?500 = 1900?20= 200×160= 8700?300= 300×330= 3×1400= 7000?14= 600?12= 9600?80= 140×300= 8800?40= 9600?800= 750,290= 5×490=

760×20= 7500?500= 370×200= 650?13= 8600,4200= 240×4=

640?80= 15×10= 12×11= 160×30= 220×40= 104×5= 4500?50= 20×2= 90?30= 270?30= 270×30= 84?21= 76?9= 66?7= 100,54=

15= 360?4= 55?5= 23,

32×6= 7000?70, 200?40,

180?30= 240?40= 35×2= 140×7= 13×6= 280×3= 350×2= 50×11= 250×6= 7200+900= 410-201= 125×8= 48×20= 6600?600= 390+140= 11×80= 24×50= 3600?400= 4000?50= 530,70= 420,90=

9600?30= 7×700= 203+98= 1800?300= 240+570= 4800?400= 370+580= 580,490= 910,370=


点击查看更多
剩余7页未读
/

相关资料

热点搜索换一换

取消
开通VIP